Vorsitzender |
Rechnungsprüfungsausschuss | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Mitglieder des Marktgemeinderates |
Marktgemeinderat | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | 2. Bürgermeister | 2. Bürgermeister |
Verbandsmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | Schulverband Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | |
Schulverbandsversammlung Dietenhofen | Schulverband Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Schulverbandsversammlung Dietenhofen | Schulverband Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Ausschussmitglieder |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Familien-, Sozial- und Sportausschuss | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 15.09.2015 | von 01.05.2014 bis 15.09.2015 | |
Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschuss | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Ortsentwicklungs- und Bauausschuss | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | |
Familien-, Sozial- und Sportausschuss | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 15.09.2015 | 30.04.2020 | von 15.09.2015 bis 30.04.2020 | |
Verwaltungs-, Finanz-, Familien- und Sozialausschuss | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 | |
Ortsentwicklungs-, Bau-, Umwelt- und Energieausschuss | Markt Dietenhofen | CSU/FB | CSU/FB stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.05.2020 | | von 08.05.2020 | |